Renseignements sur Martin Engel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Engel
Dernières notifications FOSC pour Martin Engel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004970817, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797245).
Name neu:
SAH Region Basel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canton, Sabine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smit, Regine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tondi, Silvio Stefano, von Huttwil, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ordas, Daniel, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fink, Sara Katharina, von Heimiswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Reto, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2496491, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 8, Publ. 5169474).
Domizil neu:
Gartenstr. 95, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Marc, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heierli, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clement, Jakob, von Praden, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2425197, Registre du commerce Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Markus, von Krattigen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhardt, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.