Renseignements sur Thierry Emonet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Thierry Emonet
Numéro de publication: 4322555, Registre du commerce Valais, (621)
DEC Cintrage Sàrl, à Monthey, CHE-315.122.139, société à responsabilité limitée (No. FOSC 112 du 13.06.2018, Publ. 4287673).
Inscription ou modification de personne(s):
Emonet, Thierry, de Sembrancher, à Troistorrents, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 52 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: avec signature collective à trois];
Duchêne, Nicolas, de Saint-Maurice, à Collombey-Muraz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 53 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: avec signature collective à trois].
Numéro de publication: 4287673, Registre du commerce Valais, (621)
DEC Cintrage Sàrl, à Monthey, CHE-315.122.139, société à responsabilité limitée (No. FOSC 122 du 29.06.2015, Publ. 2235417).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappex, Guillaume, de Monthey, à Massongex, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 35 parts sociales de CHF 200.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Emonet, Thierry, de Sembrancher, à Troistorrents, associé et président des gérants, avec signature collective à trois, pour 52 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: pour 35 parts sociales de CHF 200.00];
Duchêne, Nicolas, de Saint-Maurice, à Collombey-Muraz, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 53 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: pour 35 parts sociales de CHF 200.00].
Numéro de publication: 2235417, Registre du commerce Valais, (621)
DEC Cintrage Sàrl, à Monthey, CHE-315.122.139, Route du Larret 20, 1870 Monthey, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.06.2015.
But:
façonnage de profils métalliques, de même que manufacture de tout article de pièces en métaux ainsi que toutes activités convergentes (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 16.06.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Emonet, Thierry, de Sembrancher, à Troistorrents, associé et président des gérants, avec signature collective à trois, pour 35 parts sociales de CHF 200.00;
Chappex, Guillaume, de Monthey, à Massongex, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 35 parts sociales de CHF 200.00;
Duchêne, Nicolas, de Saint-Maurice, à Collombey (Collombey-Muraz), associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 35 parts sociales de CHF 200.00.