Renseignements sur Lazaros Emmanouil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lazaros Emmanouil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005967116, Registre du commerce Grisons
Linea r 54 AG, in Chur, CHE-103.400.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmanouil, Lazaros, griechischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Urs, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2412382, Registre du commerce Grisons, (350)
Tessuti r54 GmbH, in Chur, CH-350.4.000.312-6, Handel mit und Herstellung von Stoffprodukten und Beschattungssystemen für den Bereich der Inneneinrichtungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 30.04.2003, S. 7, Publ. 970606).
Statutenänderung:
12.08.2004.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Bruno, von Medel (Lucmagn), in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Emmanouil, Lazaros, griechischer Staatsangehöriger, in Paspels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Zahno, Oswald, von Tafers, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Registre du commerce Grisons, (350)
Tessuti r54 GmbH, in C h u r , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.1996, S. 7500).
Statutenänderung:
26.04.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Verena, von Widnau, in Paspels, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Bruno, von Medel (Lucmagn), in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000];
Emmanouil, Lazaros, griechischer Staatsangehöriger, in Paspels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000].