Renseignements sur Dimitrios Emmanouil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dimitrios Emmanouil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005401047, Registre du commerce Zoug, (170)
FP Asset Management AG, in Baar, CHE-115.708.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300092).
Statutenänderung:
21.01.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie die Portfolioanalyse im Sinne des FINIG, die Vermittlung von Vermögensanlagen aller Art, die Durchführung von Finanztransaktionen aller Art und die Entwicklung und Vermarktung von Finanzinstrumenten sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Führung und Bewirtschaftung von bei in- und ausländischen Banken geführten Konti und Wertschriftendepots, dies sowohl im eigenen Namen, auf eigene und fremde Rechnung als auch in Stellvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Bernhard, von Kölliken und Männedorf, in Knonau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Danezis, Eftychios, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Emmanouil, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pavlopoulos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1959127, Registre du commerce Zoug, (170)
FP Asset Management AG, in Baar, CHE-115.708.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 30, Publ. 5714032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohlmeyer, Cédric, von Les Verrières, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Bernhard, von Kölliken und Männedorf, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Danezis, Eftychios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: griechischer Staatsangehöriger, in Agios Nikolaos-Anavyssos (GR)];
Emmanouil, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: griechischer Staatsangehöriger, in Glyfada (GR)].
Numéro de publication: 5714032, Registre du commerce Zoug, (170)
FP Asset Management AG, in Baar, CH-170.3.034.522-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 20, Publ. 5655124). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Bernhard, von Kölliken und Männedorf, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vogel, Bernhard, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Danezis, Eftychios, griechischer Staatsangehöriger, in Agios Nikolaos-Anavyssos (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: griechischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Emmanouil, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Glyfada (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: griechischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.