Renseignements sur Naser Emini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Naser Emini
Dernières notifications FOSC pour Naser Emini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005716172, Registre du commerce Zurich, (20)
Bottega Raum für Farbe und Form GmbH, in Lindau, CHE-113.615.884, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341888).
Statutenänderung:
25.01.2023.
Firma neu:
Emini Art GmbH.
Sitz neu:
Unterengstringen.
Domizil neu:
Hintere Rietstrasse 1, 8103 Unterengstringen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von allgemeinen Bau- und Renovationsarbeiten, insbesondere Plattenbeläge in Keramik und Naturstein, kunstvolle Mosaikarbeiten, Beläge für Boden und Wand. Sie kann Gebäude und Grundstücke verwalten, sich an Bauprojekten beteiligen oder solche in eigener Verantwortung durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger-Friedrich, Franziska, von Neuenegg, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emini, Naser, italienischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004850523, Registre du commerce Zurich, (20)
PERITUM GmbH, in Zürich, CHE-401.172.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4141837).
Domizil neu:
Unterfeldstrasse 104, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreyfus, Marc Jacques Armand, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Memedi, Jetlum, mazedonischer Staatsangehöriger, in Stallikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emini, Naser, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4141837, Registre du commerce Zurich, (20)
PERITUM GmbH, in Zürich, CHE-401.172.999, In der Ey 34, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt diverse Dienstleistungen im Neubau und Umbau. Kerngeschäft ist das Verlegen von Belägen wie Keramik, Naturstein, Kunststein und dergleichen an Böden und Wänden im Innen-, wie auch Aussenbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dreyfus, Marc Jacques Armand, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Emini, Naser, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Memedi, Jetlum, mazedonischer Staatsangehöriger, in Stallikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.