Renseignements sur Christian Elsasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Elsasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005394006, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 2683 vom 17.01.2022 SwissPy, in Winterthur, CHE-358.583.804, Verein (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsasser, Christian, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Elsasser-Annaheim, Christian].
Numéro de publication: HR01-1005385027, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissPy, in Winterthur, CHE-358.583.804, c/o Christian Elsasser, Meilistrasse 1, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2020. 24.11.2021.
Zweck:
Der Zweck des Vereins ist: die allgemeine Verbreitung von Wissen im Bereich Programmierung, insbesondere der Programmiersprache Python, und deren Einsatz in wissenschaftlichen als auch in unternehmerischen Anwendungen;
die Schulung und das Mentoring von Institutionen, Unternehmungen und Einzelpersonen im effektiven und effizienten Umgang mit und Verarbeiten von Daten.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Zuwendungen;
Sponsorenbeiträge;
Vermächtnisse;
Erlös aus den Vereinsaktivitäten;
Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Elsasser-Annaheim, Christian, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiapolini, Nicola, von Winterthur, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Roman, von Glarus Süd, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lionetto, Federica, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiden, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.