Renseignements sur Jacob Ekman
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jacob Ekman
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1503171, Registre du commerce Zoug, (170)
Bernmatte AG, in Baar, CHE-115.991.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 17, Publ. 5820670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekman, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ekman, Pontus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7018046, Registre du commerce Zurich, (20)
Aarefeld AG, bisher in Baar, CH-170.3.035.748-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6424414).
Gründungsstatuten:
17.05.2011.
Statutenänderung:
14.12.2012.
Firma neu:
ecos office center AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bellerivestrasse 11, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Businesscenters. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekman, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ekman, Pontus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Daniel Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6914086, Registre du commerce Nidwald, (150)
SkyBuilding AG, bisher in Baar, CH-170.3.034.472-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011Publ. 6424444).
Statutenänderung:
15.10.2012.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Breitenweg 10, 6370 Stans.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export sowie der Handel von Gütern aller Art. Die Gesellschaft erbringt Service- und Reparaturdienstleistungen sowie Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Arbeit und Personal vermitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekman, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ekman, Pontus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magoley, Marina Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift.