Renseignements sur Christian Eichin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Eichin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005141813, Registre du commerce Zurich, (20)
Gross-Garage Letzigraben AG, in Zürich, CHE-107.838.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3883953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichin, Christian, von Thalwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichin, Jürg, von Thalwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichin, Thomas, von Thalwil, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1016329, Registre du commerce Zurich, (20)
Seefeld-Automobile AG, in Zollikon, CH-020.3.916.801-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, S. 23, Publ. 6005034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichin, Thomas, von Thalwil, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichin, Jürg, von Thalwil, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bufit AG, in Mettmenstetten, Revisionsstelle;
Ninghetto, Marco, von Basel, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichin, Christian, von Thalwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beratungs-Treuhand-Weissen AG (CH-170.3.018.914-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jurt, Thomas, von Rickenbach LU, in Cham, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Marcel Walter, von Obersiggenthal, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monn, Pascal Dominik, von Tujetsch, in Oberrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4837030, Registre du commerce Zurich, (20)
Gross-Garage Letzigraben AG, in Zürich, CH-020.3.910.803-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2005, S. 21, Publ. 2932972).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Grossgarage mit Autoreparaturwerkstätte sowie den Handel mit Motorfahrzeugen und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bufit AG, in Mettmenstetten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichin, Thomas, von Thalwil, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf];
Eichin, Albert, von Thalwil, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stallikon];
Eichin, Christian, von Thalwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Affoltern am Albis];
Eichin, Jürg, von Thalwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Beratungs-Treuhand-Weissen AG (CH-170.3.018.914-9), in Zug, Revisionsstelle.