Renseignements sur Michael Eichenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Eichenberger
Dernières notifications FOSC pour Michael Eichenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004704354, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein Familynetwork, in Zofingen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317979).
Statutenänderung:
06.05.2019.
Organisation neu:
[Aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 HRegV gestrichen.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümmerli, Thomas, von Kölliken, in Oftringen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Früh, Kurt, von Neckertal, in Madiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Monika, von Rothrist, in Brittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen];
Tomamichel Treuhand (CHE-109.371.526), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4047455, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein familynetwork.ch, in Oftringen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254503).
Domizil neu:
c/o Jenny Nöthiger, Staufergutstrasse 5, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Paul, von Beatenberg, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottiger, Gertrud, von Oftringen, in Olten, Mitglied des Vorstands + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1229027, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein familynetwork.ch, in Oftringen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020771).
Statutenänderung:
07.05.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pauli, Beat, von Guggisberg, in Schinznach Dorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Gottfried, von Thunstetten, in Bützberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Bhend, Paul, von Beatenberg, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.