Renseignements sur Marco Eichenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Eichenberger
Dernières notifications FOSC pour Marco Eichenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005821859, Registre du commerce Schwyz, (130)
Greek Fine Food GmbH, in Freienbach, CHE-493.655.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686937).
Firma neu:
Greek Fine Food GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Marco, von Beinwil am See, in Freienbach, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3329083, Registre du commerce Argovie, (400)
Eichenberger-Beyeler AG, in Reinach (AG), CHE-100.715.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, Publ. 4841730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Claudio, von Beinwil am See, in Prilly, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichenberger, Irma, von Haldenstein und Beinwil am See, in Reinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichenberger, Marco, von Beinwil am See, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Andrea, von Beinwil am See, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dubs Eichenberger, Regula, von Küttigen, in Reinach (AG), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3161137, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BNP Paribas (Suisse) SA, in Basel, CHE-491.470.608, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2808121).
mit Hauptsitz in:
Genf (HR Genf).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantoni, Arturo, von Poschiavo, in Obererlinsbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juchli, Peter, von Zürich, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Birgit, deutscher Staatsangehöriger, in Häusern (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briganti, Marco, von Lugano, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Causin, Moreno, von Regensdorf, in Watt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doumbia, Mariam, von Tramelan, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Marco, von Beinwil am See, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.