Renseignements sur Philipp Ehrsam
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philipp Ehrsam
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6726708, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 6, Publ. 5198192).
Statutenänderung:
13.06.2012. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle-Herbert, Pamela, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Burkhard Ehrsam, Sabina, von Schwarzhäusern, Ramlinsburg und Winterthur, in Bretzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5198192, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 6, Publ. 3154074). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 3154074, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Betrieb eines Instituts für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 05.09.2003, S. 4, Publ. 1159080).
Statutenänderung:
9.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle-Herbert, Markus, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].