Renseignements sur Peter Eggimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Eggimann
Dernières notifications FOSC pour Peter Eggimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005247461, Registre du commerce Berne, (36)
Per Planer GmbH, in Kehrsatz, CHE-105.413.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S.5, Publ. 5616906).
Firma neu:
Per Planer GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Peter Eggimann, Martinstrasse 20, 3600 Thun. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Ernst, von Sumiswald, in Kehrsatz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Eggimann, Nelly Ruth, von Sumiswald, in Kehrsatz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 987723, Registre du commerce Berne, (36)
eggi.coaching GmbH, in Sigriswil, CH-036.4.044.315-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S. 3, Publ. 4941462).
Firma neu:
eggi.coaching GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5616906, Registre du commerce Berne, (36)
Per Planer GmbH, in Kehrsatz, CH-035.4.025.051-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2000, S. 1130).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Planungs- und Beratungsunternehmung im Bereich Architektur und Innenausbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Eggimann, Ernst, von Sumiswald, in Kehrsatz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Eggimann, Rudolf, von Sumiswald, in Kehrsatz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].