Renseignements sur Max Egger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Max Egger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5422518, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Max Egger AG, in St. Gallen, CH-320.3.049.752-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 9, Publ. 3387110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egger-Grob, Monika, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Guido, von Gossau SG, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Signer, Alois, von Appenzell, in Weissbad (Schwende), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2672170, Registre du commerce Berne, (36)
Fürsorgekasse, Genossenschaft des Schweizerischen Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes, in Bern, CH-035.5.014.865-8, Vorsorge für die Mitglieder des Schweizerischen Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.2003, S. 3, Publ. 1147220).
Statutenänderung:
12.06.2002, 25.06.2003.
Zweck neu:
Vorsorge für die Mitglieder des Schweizerischen Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes (SBKV) und dessen Institutionen, die Mitglieder des Schweizerischen Konditor-Confiseurmeister-Verbandes (SKCV) und dessen Institutionen, sowie für ihre Arbeitnehmer und deren Hinterbliebene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Paul, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Kaspar, von Pfäfers, in Breitenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Max, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Beat, von Jegenstorf, in Mägenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Leuenberger, Jean-François, von Leimiswil, in Courtelary, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Jung, Anton, von Zürich, in Rümlang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Walser, Hermann Dr., von Küsnacht ZH und Wolfhalden, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischli, René, von Hohenrain, in Niederglatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Fürsorgekasse, Genossenschaft des Schweizerischen Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes, in Bern, Vorsorge für die Mitglieder des Schweizerischen Bäcker- Konditorenmeister-Verbandes sowie für ihre Arbeitnehmer und für deren Hinterbliebene gegen die wirtschaftliche Folgen von Alter, Invalidität und... Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.1999, S. 8521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Edwin, von Lauenen, in Gstaad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Gustav, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falbriard, Francis, von Bonfol, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Beat, von Jegenstorf, in Mägenwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Leuenberger, Jean-François, von Leimiswil, in Courtelary, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Mohn, Sonja, von Märstetten und Kemmental, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kemmental, ohne Zeichnungsberechtigung];
Egger, Max, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kahr, Roman, von Galmiz, in Cordast, mit Kollektivunterschrift zu zweien.