Renseignements sur Barbara Egger-Jenzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Barbara Egger-Jenzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4410971, Registre du commerce Berne, (36)
BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Jean-Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Viola, von Brig-Glis, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Antener, Bernhard, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4405755, Registre du commerce Berne, (36)
BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Marc-Alain, von Seeberg, in Malleray, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bindschedler, Georges Dr., von Zürich und Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beekman, Jan-Piet, von Heiligenschwendi, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann Fischer, Carole Dr., von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guntern Flückiger, Rebekka, von Brig-Glis, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rickenbacher, Andreas Frédéric, von Oltingen, in Jens, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4371369, Registre du commerce Berne, (36)
BLS Netz AG, in Bern, CHE-107.496.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203741).
Statutenänderung:
19.06.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Jean-Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Viola, von Brig-Glis, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Antener, Bernhard, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.