Renseignements sur Cyril Egger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Cyril Egger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cyril Egger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005995940, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hans Hongler AG, in Altstätten, CHE-107.285.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2005, S.10, Publ. 2790466).
Statutenänderung:
21.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Handel von Wachsen, Wachswaren und Kerzen aller Art und damit verwandte Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger-Gächter, Elsa, von Eggersriet, in Altstätten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Edith Schlegel, Buchhalterin mit eidg. Fachausweis, in Berneck, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Cyril, von Eggersriet, in Altstätten SG (Altstätten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egger, Simon, von Eggersriet, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egger, Thomas, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fürsorgestiftung der Hans Hongler A.G. Altstätten (SG), in Altstätten, Fürsorge für die Angestellten und Arbeiter der Hans Hongler A.G. Altstätten usw. Stiftung (SHAB Nr.166 vom 20.7.1985 S.2799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, August, von Eggersriet, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger-Gächter, Elsa, von Eggersriet, in Altstätten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Egger, Cyril, von Eggersriet, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hans Hongler A.G. (Hans Hongler S.A.), in Altstätten, Fabrikation von Kerzen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.4 vom 6.1.1978 S.45).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, August, von Eggersriet, in Altstätten, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger-Gächter, Elsa, von Eggersriet, in Altstätten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Egger, Cyril, von Eggersriet, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Edith Schlegel, Buchhalterin mit eidg. Fachausweis, in Heerbrugg (Au SG), Revisionsstelle.