Renseignements sur Christian Egger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Egger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Egger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005382504, Registre du commerce Argovie, (400)
Baumass AG, in Effingen, CHE-100.956.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2004, S.1, Publ. 2091828).
Sitz neu:
Böztal. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen].
Numéro de publication: 4287004, Registre du commerce Argovie, (400)
EGGER & ZEHNDER Totalunternehmung GmbH, in Effingen, CH-400.4.021.287-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 1, Publ. 1276222).
Statutenänderung:
30.11.2007.
Firma neu:
Thomas Zehnder Baumanagement GmbH.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Weberstrasse 1a, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Effingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Egger, Hanspeter, von Grindelwald, in Effingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf AG, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Gygax-Rodel, Katharina, von Staufen und Seeberg, in Gebenstorf, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Double Vision AG, in Effingen, Restauratsionsbetrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.1998, S. 7461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Jürg, von Bürglen UR, in Effingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egger, Hanspeter, von Grindelwald, in Küttigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frey, Richard, von Bözen, in Bözen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zollinger, Martin, von Zürich, in Effingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Effingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].