Renseignements sur Jean-Claude Charles Eggen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jean-Claude Charles Eggen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006094591, Registre du commerce Berne, (36)
HAUSWIRTH SWISS GROUP Sàrl, à Courtelary, CHE-300.750.798, Les Roseaux 8, 2608 Courtelary, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.07.2024.
But:
La société a pour but l'import-export et le commerce de tous types de produits, comprenant notamment machines, matériels industriels, outillages et pièces de rechange et toute activité en rapport avec le transport, dont la logistique, le démontage, le remontage, la manutention, le chargement, le calage, l'emballage et l'expédition ainsi que la location et l'installation de biens et le dépannage. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts;
elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l 'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 17.07.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Hauswirth, Hugo, ressortissant français, à Soultz-sous-Forêts (FR), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 190 parts sociales de CHF 100.00;
Eggen, Jean-Claude Charles, de Stocken-Höfen, à Courtelary, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005368203, Registre du commerce Berne, (36)
INSYS Industriesysteme AG, in Münsingen, CHE-106.660.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggen, Jean-Claude Charles, von Stocken-Höfen, in Courtelary, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marrongelli, Gian Marco, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004970527, Registre du commerce Berne, (36)
INSYS Industriesysteme AG, in Münsingen, CHE-106.660.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819062).
Statutenänderung:
10.08.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen, Simon, von Zürich, in Forel FR (Vernay), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Kiesen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marrongelli, Gian Marco, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Martin, von Kerzers, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Eggen, Jean-Claude Charles, von Stocken-Höfen, in Courtelary, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spöri, Simon, von Schüpfen, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Martin, von Vechigen, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.