Renseignements sur Urs Ebneter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Ebneter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005103965, Registre du commerce Zurich, (20)
Bear'N'Stein GmbH, in Zürich, CHE-192.024.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479024).
Statutenänderung:
08.02.2021.
Firma neu:
BIERlab GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebneter, Urs, von Appenzell, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elser, Pierre, von Gossau (SG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Torresin, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004479024, Registre du commerce Zurich, (20)
Bear'N'Stein GmbH, in Zürich, CHE-192.024.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4222629).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elser, Pierre, von Gossau (SG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ebneter, Urs, von Appenzell, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Torresin, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stabile, Jessica Marie Caterina, von Martigny, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 4051819, Registre du commerce Zurich, (20)
Bear'N'Stein GmbH, in Zürich, CHE-192.024.500, c/o Pierre Elser, Heinrichstrasse 51, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Handel sowie den Verkauf und Ausschank von alkoholischen Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Elser, Pierre, von Gossau (SG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ebneter, Urs, von Appenzell, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.