Renseignements sur Stefan Beat Ebneter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Beat Ebneter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1888669, Registre du commerce Grisons, (350)
EMS-CHEMIE AG, in Domat/Ems, CHE-105.904.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1705431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Dieter, von Muttenz, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegrist, Kurt, von Meisterschwanden, in Tamins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sigrist, Beat, von Sarnen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tobler, Christoph, von Thal, in Flims, mit Kollektivprokura zu zweien;
Disch, Erwin, von Schiers, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlumpf, Martin, von St. Peterzell, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ebneter, Stefan Beat, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Patrick, von Unterkulm, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hala, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lindenberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bayer, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaeggi, Markus, von Recherswil, in Igis (Landquart), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6560010, Registre du commerce Grisons, (350)
EMS-CHEMIE AG, in Domat/Ems, CH-350.3.000.775-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, S. 0, Publ. 6067934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greif, Hans-Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Jenins, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berri, René, von Schiers, in Domat/Ems, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Ralph, von Brittnau, in Winkel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derendinger, Res, von Bettlach, in Paspels, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Arno, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaer, Ueli, von Winterthur und Egnach, in Tamins, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linster, Dr. Jean J., luxemburgischer Staatsangehöriger, in Chur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ebneter, Stefan Beat, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fetz, Peter, von Wartau, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoppe, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Radanovic, Darko, serbischer Staatsangehöriger, in Tamins, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5339406, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Gebrüder Ebneter AG, Zweigniederlassung Kurier Reisen, in Speicher, CH-300.9.013.912-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.1999, S. 7621).
mit Hauptsitz in:
St. Gallen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.046.504-5.
Statuten Hauptsitz:
(gestrichen) (bisher: Statuten Hauptsitz: 21.06.1999).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
(gestrichen) (bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 24.06.1999).
Zweck Hauptsitz:
(gestrichen).
Angaben zur Zweigniederlassung:
Löschung des Zweckes, der Personen, des Statutendatums und des Eintragungsdatums am Hauptsitz gemäss Art. 110 HRegV von Amtes wegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebneter, Stefan, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.