Renseignements sur Prof. Dietmar Karl Eberle
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Prof. Dietmar Karl Eberle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005005334, Registre du commerce Zurich, (20)
EM Häuser AG, in Zürich, CHE-266.259.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Lochau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Johannes, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Daniel Frédéric, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004874903, Registre du commerce Zurich, (20)
ImmoQ GmbH, in Zürich, CHE-114.930.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Marco, von Zürich, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Andreas, von Fischingen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Eberle, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Lochau (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4362645, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein LEA, in Zürich, CHE-150.359.159, Verein (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3735937).
Statutenänderung:
28.06.2018.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung des hindernisfreien und altersgerechten Bauens. Durch das Einhalten der Bestimmungen der LEA-Standards für Neu- und Umbauten werden der Komfort und die Unfallsicherheit aller Generationen erhöht.
Diesen Zweck erfüllt der Verein namentlich mit folgenden Tätigkeiten:
1. Entwicklung von Baustandards für hindernisfreie und altersgerechte Gebäude in enger Zusammenarbeit mit dem Bund, nationalen und internationalen Fachstellen und Kompetenzzentren sowie der Wirtschaft oder durch vertragliche Übertragung an diese;
2. Erstellung von Qualitätsreglements und normativen Grundlagen für die Zertifizierung der Bauten;
3. Weiterentwicklung, Verbreitung, Bewirtschaftung sowie Überwachung der Anwendung und Schutz der Marke LEA;
4. Wahrung der Interessen sowie Beratung und Information der Mitglieder und der Öffentlichkeit über hindernisfreies und altersgerechtes Bauen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Lizenzgebühren der Zertifizierungsstellen, Eigenleistungen der Vereinsmitglieder, Einnahmen aus der Markenbewirtschaftung, Einnahmen aus Dienstleistungen und Produkten und eigenen Projekten sowie durch Spenden und zweckgebundene Zuwendungen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Eigenleistungen der Vereinsmitglieder (personelle und sachwerte Eigenleistungen), Einnahmen aus der Markenbewirtschaftung, Einnahmen aus Dienstleistungen, projektbezogene Abgeltungen sowie Spenden und zweckgebundene Zuwendungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Lochau (AT), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Stefan, von Landiswil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuen, Walter, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sulzer, Dieter, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.