Renseignements sur Markus Eberhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Eberhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3562958, Registre du commerce Berne, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.013.575-0, Beschaffung, Aufbereitung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen, multimedialen, multimodalen und national verbreiteten, mehrsprachigen Verkehrsinformations-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2005, S. 3, Publ. 2942184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudin, Christoph, von Ziefen und Basel, in Böckten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuoni-Obrist, Jacqueline, von Sulz AG und Willisau Land, in Biel BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eberhard, Markus, von Kloten, in Prangins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monnet, Daniel, von Isérables, in Attalens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möri Gächter, Christa Barbara Magdalena, von Rüthi SG und Gempenach, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Beat, von Eriz, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber Odermatt, Regula, von Dallenwil, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2992796, Registre du commerce Berne, (36)
Auto Sport Schweiz GmbH, bisher in Bern, CH-035.4.033.038-7, Ausübung der von der F.I.A. übertragenen Sporthoheit usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2005, S. 3, Publ. 2734104).
Statutenänderung:
27.06.2005.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Könizstrasse 161, 3097 Liebefeld.
Stammkapital neu:
CHF 210'000.-- [bisher: CHF 110'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Kurt Dr., von Hemberg, in Schwändi bei Schwanden (Schwändi), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaestlin, Jürg Dr., von Zürich und St. Margrethen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Markus, von Kloten, in Prangins, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LISTA RACING TEAM, in Erlen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--;
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
Michel, Andreas, von Unterseen, in Meiringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strähl, Eugen, von Sulgen, in Leimbach TG (Bürglen TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2942184, Registre du commerce Berne, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.013.575-0, Beschaffung, Aufbereitung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen, multimedialen, multimodalen und national verbreiteten, mehrsprachigen Verkehrsinformations-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2004, S. 4, Publ. 2366132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMPG Fides Peat, in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Sturzenegger, Rudolf, von Reute AR, in Leutwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Josef, von Pfaffnau, in Mont-sur-Rolle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Konrad Ulrich, von Höchstetten, in Solothurn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Eberhard, Markus, von Kloten, in Prangins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Rudolf, von Huttwil, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Grenchen, Revisionsstelle.