Renseignements sur Enno Ebels
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Enno Ebels
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6745888, Registre du commerce Zurich, (20)
Neopost Software & Integrated Solutions AG, in Rüti ZH, CH-020.3.902.874-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 37, Publ. 5164544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebels, Enno, niederländischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dumazy, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dura, Henri, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rackwitz, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Paris (FR)];
Labadie, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4862856, Registre du commerce Zurich, (20)
BTA MailTek GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.028.262-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2004, S. 16, Publ. 2387680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Christoph, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Markus Ulrich, von Langnau im Emmental, in Rüti ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebels, Enno, niederländischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Rackwitz, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neopost Software & Integrated Solutions AG (CH-020.3.902.874-1), in Rüti ZH, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: BTA Digital Works AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4494664, Registre du commerce Zurich, (20)
BTA Digital Works AG, in Rüti ZH, CH-020.3.902.874-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2005, S. 19, Publ. 3127784).
Statutenänderung:
07.05.2008.
Firma neu:
Neopost Software & Integrated Solutions AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duret, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Saint Saturnin sur Loire (F), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Christoph, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Markus U., von Langnau im Emmental, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Stefan, von Langnau im Emmental, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keraval, Gerard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Klaus Frédéric, von Ins, in Bas-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiery, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Fourqueux (F), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebels, Enno, niederländischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gattoni, Julien, von Bulle, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rackwitz, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dumazy, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.