Renseignements sur Cédric Durand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Cédric Durand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005433298, Registre du commerce Berne, (36)
BIMAG AG GROSSHÖCHSTETTEN, in Grosshöchstetten, CHE-107.195.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Cédric, von Spiez, in Pieterlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Durand, Jasmine, von Spiez, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3965603, Registre du commerce Berne, (36)
BIMAG AG GROSSHÖCHSTETTEN, in Grosshöchstetten, CHE-107.195.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1136945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Urs, von Weinfelden, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Cédric, von Spiez, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1136945, Registre du commerce Berne, (36)
BIMAG AG GROSSHÖCHSTETTEN, in Grosshöchstetten, CH-035.3.007.365-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.1996, S. 7315).
Statutenänderung:
15.10.2103.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Heizkörpern aller Art, die chemische und mechanische Boilerentkalkung, die Sanitärtechnik und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen,.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (auch per E-Mail oder Fax). Gemäss Erklärung vom 15.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TBS Treuhand Burkhardt AG, in Herbligen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Cédric, von Spiez, in Pieterlen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brig];
Brauchli, Urs, von Weinfelden, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Naters].