Renseignements sur Rosina Dürr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rosina Dürr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005317480, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verdunova AG, in Sennwald, CHE-108.545.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Rosina, von Gams, in Gams, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004947675, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eichenberger Gemüse GmbH, in Sennwald, CHE-108.716.083, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, S.0, Publ. 3544767).
Firma neu:
Eichenberger Gemüse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Rosina, von Gams, in Gams, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ;
Dürr, Benedikt, von Gams, in Haag (Rheintal) (Gams), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Heinrich, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3544767, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eichenberger Gemüse GmbH, in Sennwald, CHE-108.716.083, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, Publ. 6499776).
Statutenänderung:
18.05.2017. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger-Gmeiner, Anneliese, österreichische Staatsangehörige, in Salez (Sennwald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Eichenberger, Walter, von Trub, in Salez (Sennwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verdunova AG (CHE-108.545.048), in Sennwald, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dürr, Rosina, von Gams, in Gams, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Dürr, Benedikt, von Gams, in Haag (Rheintal) (Gams), mit Einzelunterschrift.