Renseignements sur Marianne Dünner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marianne Dünner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4480554, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RAGAZ GASTRO AG, in Bad Ragaz, CH-320.3.044.362-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2007, S. 10, Publ. 4144764). [Das Geschäftsdomizil wurde aufgehoben]. [gestrichen: Geschäftsdomizil: Suot Chastè 31, 7542 Susch].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Martin, von Marbach LU und Pfeffikon, in Scuol, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olcelli, Severino, italienischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Leo, von Alt St. Johann und Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Dünner, Marianne, von Langrickenbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Looser, Marcella, von Alt St. Johann und Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4144764, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RAGAZ GASTRO AG, in Bad Ragaz, CH-320.3.044.362-6, Betrieb von Gastronomie- und Unterhaltungsunternehmungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 10, Publ. 3101558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Platzer, Anna Ursina, von Susch, in Susch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünner, Martin, von Langrickenbach, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünner, Marianne, von Langrickenbach, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2785872, Registre du commerce Zurich, (20)
MDM Kapitalanlagen und Verwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.916.950-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.1999, S. 155).
Statutenänderung:
22.03.2005.
Firma neu:
MDM VERWALTUNG AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MDM ADMINISTRATION LTD).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vorbereitung, Verwaltung und Durchführung von Vermögensanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Sofern alle Inhaberaktionäre der Gesellschaft bekannt sind, kann eine Einberufung oder Mitteilung auch mittels eingeschriebenem Brief an die Aktionäre rechtsgültig erfolgen.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freymond, Dr. Jeanpierre, von St. Cierges, in Barcelona (E), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Dr. Alexander, von Trimbach, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dünner, Dr. Martin, von Langrickenbach, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dünnershaus];
Dünner, Marianne, von Langrickenbach, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dünnershaus].