Renseignements sur Demir Dülger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Demir Dülger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006069793, Registre du commerce Lucerne, (100)
AR International AG, in Luzern, CHE-288.154.666, c/o KESSLER AG, Obergrundstrasse 115, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen aller Art, insbesondere mit Stahl und Stahlprodukten. Die Gesellschaft kann auch mit anderen Gütern aller Art handeln. Die Gesellschaft kann zudem Gruppenfunktionen wahrnehmen. Die Gesellschaft kann auch in andere Gesellschaften durch Fusionen oder Übernahmen investieren und/oder Handel mit Wertpapieren tätigen und Finanzmittel verwalten. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten oder veräussern und Immaterialgüterrechte, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 24.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dülger, Demir, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006058345, Registre du commerce Lucerne, (100)
Swiss Hayat GmbH, in Luzern, CHE-342.486.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356308).
Firma neu:
Swiss Hayat GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dülger, Demir, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006018690, Registre du commerce Lucerne, (100)
Acemar AG, in Luzern, CHE-401.706.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dülger, Demir, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Çöke, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiper, Burak Fuat, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avunduk, Eser Olcay, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].