Renseignements sur Yves Robert Duc
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Robert Duc
Numéro de publication: HR02-1004905395, Registre du commerce Valais, (626)
GOLF NOAS SA, à Crans-Montana, CHE-106.804.552, société anonyme (No. FOSC 108 du 07.06.2017, p.0, Publ. 3564943).
Nouvelle adresse:
c/o Frédéric Pralong, Rue de Tsampéhro 29, 3971 Chermignon-d'en-Bas.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rey, Prosper, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, président, avec signature collective à deux;
Bonvin, Sylvie, de Zürich, à Crans-Montana, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Frédéric Martin, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, vice-président, avec signature collective à deux];
Duc, Yves Robert, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Duc, Philippe Auguste, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bonvin, Hugues Louis, de Lens, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux;
Moret, Etienne Emile, de Sembrancher, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3484829, Registre du commerce Valais, (626)
Société d'initiative Noas à Chermignon d'en bas SA, à Chermignon, CHE-106.804.552, société anonyme (No. FOSC 83 du 01.05.2009, p. 19, Publ. 4999858).
Modification des statuts:
23.03.2017.
Nouvelle raison sociale:
GOLF NOAS SA.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
c/o Prosper Rey, Villa la Rose Rey, Hlobouil 7, 3971 Chermignon.
Nouveau but:
L'exploitation, la gestion et l'administration du golf de Noas;
mandats dans le cadre de ces activités d'entreprise;
acquisitions mobilières et immobilières, vente et location de terrains, association avec d'autres sociétés et toute activité commerciale et industrielle dans le sens le plus large.
Nouvelles actions:
1'080 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 162 actions à droit de vote privilégié de CHF 200.00 chacune, type A, , 189 actions de CHF 400.00 chacune, type B, toutes nominatives, liées selon statuts].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017] [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Berclaz, Emmanuel, de Veyras, à Chermignon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Clivaz, Angeline, de Chermignon, à Chermignon, administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Rey, Christian, de Chermignon, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Heinzmann, Hildebert, de Visperterminen, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Romailler, Lainez, de Chermignon, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Sylvie, de Zürich, à Crans-Montana, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Chermignon, administratrice et secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Pralong, Frédéric Martin, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur et vice-président, avec signature collective à deux;
Cordonier, Georges René, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Duc, Yves Robert, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Tanner, Alfred, de Eriswil, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Rey, Prosper, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur et président, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon, à Chermignon, président avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].