Renseignements sur Eléonora Anna Ersilia Droux
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eléonora Anna Ersilia Droux
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004910393, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Bridge, in Bern, CHE-108.664.724, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoepli, Thomas, von Wängi, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passweg, Jakob Robert Prof. Dr., von Wattwil, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bahner, Liv Ursula Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Droux, Eléonora Anna Ersilia, von Vuisternens-devant-Romont, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6819236, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Bridge, in Bern, CH-130.0.008.989-0, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 5, Publ. 6044170).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Albert, von Volken, in Uitikon Waldegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerny, Thomas Prof., von Stein SG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Droux, Eléonora Anna Ersilia, von Vuisternens-devant-Romont, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Passweg, Jakob Robert Prof. Dr., von Krinau, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3722766, Registre du commerce Zurich, (20)
MMV 2 Medien & Medizin Verlag AG, bisher in Basel, CH-270.3.012.737-6, Herausgabe von wissenschaftlichen Büchern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2002, S. 4).
Gründungsstatuten:
12.12.2000.
Statutenänderung:
2.11.2006.
Firma neu:
Springer Medizin Verlag Schweiz AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Nordstrasse 31, 8006 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herausgabe und das Verlegen von wissenschaftlichen - insbesondere medizinischen - Büchern und Zeitschriften und sonstigen Publikationen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung an die in Artikel 5 Absatz 2 der Statuten genannten Personen, sofern deren Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ralle, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Droux, Eléonora, von Vuisternens-devant-Romont, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schmid, Stefan, von Riehen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Theilmann, Dr. Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlstein a. Main (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].