Renseignements sur Claudia Drilling Vögeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudia Drilling Vögeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1999407, Registre du commerce Grisons, (350)
freudeamberg gmbh (freudeamberg sàrl) (freudeamberg sagl) (freudeamberg ltd liab. co), in Bergün/Bravuogn, CHE-166.760.674, Sumas-Chels 303, 7482 Bergün/Bravuogn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2015.
Zweck:
Führen von Gastronomiebetrieben, insbesondere die Betriebsführung der Jenatschhütte SAC, sowie die Erbringung von Bau- und Touristikdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregistereingetragenen Kollektivgesellschaft Drilling + Vögeli - freudeamberg (CHE-114.771.392), in Bergün/Bravuogn, gemäss Vertrag vom 28.01.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 509'372.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'357.60, wofür 500 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 409'014.64 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vögeli, Fridolin, von Glarus Süd, in Bergün/Bravuogn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Drilling Vögeli, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergün/Bravuogn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6922706, Registre du commerce Grisons, (350)
Heuberge AG, in Fideris, CH-350.3.000.924-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6422482).
Statutenänderung:
31.10.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 2'300'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'300'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'200 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 800 Stimmrechts-Namenaktien zu CHF 250.00, 1'200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drilling Vögeli, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Vögeli, Fridolin, von Glarus Süd, in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: 6422482, Registre du commerce Grisons, (350)
Arflina AG, Ski- und Berghaus, in Fideris, CH-350.3.000.924-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, S. 0, Publ. 6389610).
Statutenänderung:
11.11.2011.
Firma neu:
Heuberge AG.
Domizil neu:
Heuberge, Postfach 18, 7235 Fideris.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drilling Vögeli, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Vögeli, Fridolin, von Glarus Süd, in Bergün/Bravuogn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.