Renseignements sur Christian Daniel Dorsaz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Daniel Dorsaz
Numéro de publication: HR02-1005866018, Registre du commerce Valais, (621)
SWISS BUSINESS VALLEY SA, à Martigny, CHE-101.408.829, société anonyme (No. FOSC 90 du 11.05.2020, Publ. 1004887054).
Inscription ou modification de personne(s):
Voutaz, Pierre, de Sembrancher, à Santa Luzia (PT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Savièse, président, avec signature collective à deux];
Dorsaz, Christian, de Liddes, à Vollèges, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005757340, Registre du commerce Valais, (621)
FD Bois Christian Dorsaz Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-109.886.894, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066712).
Modification des statuts:
16.05.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Dorsaz, Christian, de Liddes, à Val de Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 180 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Vollèges, pour une part sociale de CHF 19'000.00 et pour une part sociale de CHF 1'000.00];
Sousa Rodrigues, Rafael, citoyen portugais, à Orsières, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004774966, Registre du commerce Valais, (621)
DOMESPACE SWISS SA, à Charrat, CHE-481.677.527, société anonyme (No. FOSC 2 du 05.01.2016, Publ. 2576911).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dorsaz, Christian Daniel, de Liddes, à Vollèges, président, avec signature collective à deux.