Renseignements sur Brien John Donnellon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Brien John Donnellon
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005945348, Registre du commerce Grisons
Skilodge XLY AG (Skilodge XLY SA) (Skilodge XLY Ltd), in Conters im Prättigau, CHE-459.940.273, Schwendiweg 53, 7241 Conters im Prättigau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten, Entwickeln, Veräussern und Bewirtschaften von Immobilien im ln- und Ausland sowie die Beherbergung von Gästen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft o- der Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Crossley, Hugh Barnabas, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Donnellon, Brien John, von Trun, in Malans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005942559, Registre du commerce Schwyz, (130)
Expat-Expo GmbH, bisher in Beromünster, CHE-114.626.525, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888507).
Statutenänderung:
16.01.2024.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 154, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Veranstaltungsorganisation, insbesondere Veranstaltungen für Expats. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mc Gaugh, Edward James, von Belp, in Beromünster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Donnellon, Brien, von Trun, in Malans, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imperial Wealth Holding GmbH (CHE-391.102.937), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Austin, James David, britischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005888507, Registre du commerce Lucerne, (100)
Expat-Expo GmbH, in Beromünster, CHE-114.626.525, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296284).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donnellon, Brien, von Trun, in Malans, mit Einzelunterschrift.