Renseignements sur Ursula Dommann Scheuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Dommann Scheuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4898202, Registre du commerce Lucerne, (100)
AG für Tiergesundheit zur alten Dorfkäserei, bisher in Gunzwil, CH-100.3.023.771-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 9, Publ. 4672572).
Sitz neu:
Beromünster. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Stefan, von Buttisholz und Hergiswil bei Willisau, in Beromünster, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gunzwil];
Dommann Scheuber, Ursula, von Emmen, in Beromünster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gunzwil].
Numéro de publication: 3359810, Registre du commerce Lucerne, (100)
AG für Tiergesundheit zur alten Dorfkäserei, in Gunzwil, CH-100.3.023.771-2, Betrieb einer Tierarztpraxis für Grosstiere, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2005, S. 10, Publ. 2832472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Xaver, von Hohenrain, in Rickenbach LU, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Stefan, von Buttisholz und Hergiswil bei Willisau, in Gunzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buttisholz und Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dommann Scheuber, Ursula, von Emmen, in Gunzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Dommann, Ursula, in Sempach, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2832472, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ineichen, Küng, Sidler AG, in Gunzwil, CH-100.3.023.771-2, Betrieb einer Tierarztpraxis, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2000, S. 4007).
Statutenänderung:
2.05.2005.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 02.05.2005 auf die neu gegründete Kleintierpraxis Dr. S. Küng AG, in Beromünster (CH-100.3.785.162-5), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 105'000.-- herabgesetzt.
Firma neu:
AG für Tiergesundheit zur alten Dorfkäserei.
Domizil neu:
Hauptstrasse 15, 6222 Gunzwil.
Zweck neu:
Betrieb einer Tierarztpraxis für Grosstiere;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken;
Beteiligungen;
Erwerb und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten, Immaterialgüterrechten und Know-how.
Aktienkapital neu:
CHF 105'000.-- [bisher: CHF 210'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.--.
Aktien neu:
1'050 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 2'100 Namenaktien zu CHF 100.--]. [Eine weitere Aenderung berührt keine publikationspflichtige Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Otto, von Buchrain und Schenkon, in Gunzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Küng, Stefan, von Ruswil, in Beromünster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Xaver, von Hohenrain, in Rickenbach LU, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Birrer, Stefan, von Buttisholz und Hergiswil NW, in Gunzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dommann, Ursula, von Emmen, in Sempach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.