Renseignements sur Detlev Dobrinski-Brinker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Detlev Dobrinski-Brinker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005537518, Registre du commerce Lucerne, (100)
INFINIRI GmbH, in Luzern, CHE-147.666.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379920).
Statutenänderung:
03.08.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.08.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 142'507.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 120'550.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
INFINIRI AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(INFINIRI LTD) (INFINIRI SA).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Mit Erklärung vom 03.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobrinski-Brinker, Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Echlin, Ian, von Stäfa, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005379920, Registre du commerce Lucerne, (100)
INFINIRI GmbH (INFINIRI LLC) (INFINIRI Sàrl), in Luzern, CHE-147.666.365, Mariahilfgasse 2a, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beschaffung, Herstellung, Handel und Vertrieb von Gesundheitsprodukten, Textilprodukten sowie von Mode- und Freizeitartikeln. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, übertragen, veräussern und lizenzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Betriebsliegenschaften und im Ausland Grundeigentum jeglicher Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Echlin, Ian, von Stäfa, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dobrinski-Brinker, Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3640252, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
A. Bührer AG, in Basel, CH-270.3.001.378-3, orthopädische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2002, S. 5, Publ. 485532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobrinski, Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.