Renseignements sur Igor Dimitrijevic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Igor Dimitrijevic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005939154, Registre du commerce Argovie, (400)
Immo Cube Invest GmbH, in Gebenstorf, CHE-160.130.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165467). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimitrijevic, Igor, von Baden, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Turgi].
Numéro de publication: HR01-1005165467, Registre du commerce Argovie, (400)
Immo Cube Invest GmbH, in Gebenstorf, CHE-160.130.523, Winterhaldenstrasse 13c, 5412 Gebenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2021. 15.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Kauf, Verkauf, Belastung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Grundstücken als Generalunternehmer, Projektierung und Realisierung von eigenen Bauten aller Art sowie Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften errichten, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dimitrijevic, Igor, von Turgi, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.