Renseignements sur Jean-Philippe Dieudonné
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Philippe Dieudonné
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004964723, Registre du commerce Zurich, (20)
Eaton Industries II GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-106.067.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019, Publ. 1004579911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieudonné, Jean-Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Prex, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delsaut, Philippe Patrick A., belgischer Staatsangehöriger, in Arzier-Le Muids, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Yule, Ian Bryce, britischer Staatsangehöriger, in Denens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Wit, Jeremy Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Mont-sur-Rolle, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6654786, Registre du commerce Zurich, (20)
Eaton Industries II GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.914.967-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6372994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, René, von Veltheim AG, in Regensdorf, Unbekannte Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jean Claude, von Wil AG, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eaton Holding SE & Co. KG, in Bonn (DE), Gesellschafterin, mit 350 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Eaton Moeller SE & Co. KG];
Dieudonné, Jean-Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Prex, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)];
Hubert, Alexis, von Ulmiz, in Servion, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5025268, Registre du commerce Zurich, (20)
Moeller Electric AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.914.967-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 26, Publ. 4503100).
Statuten neu:
03.04.2009.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.02.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 5'208'469.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'772'645.40 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 350 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Moeller Electric GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Moeller Electric Sàrl) (Moeller Electric Sagl).
Stammkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hablützel, Marcel, von Wilchingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edelmann, Dr. Markus, von St. Gallen und Muolen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moeller Eaton Holding GmbH, in Bonn (DE), Gesellschafterin, mit 350 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dieudonné, Jean-Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pryde, James Dewar, britischer Staatsangehöriger, in Ecublens VD, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jean Claude, von Wil AG, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stocker-Benoit, Dominique Valérie, von Mont-sur-Rolle und Zürich, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.