Renseignements sur Dieter Dietz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Dietz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005201764, Registre du commerce Zurich, (20)
Architecture Land Initiative, société coopérative, in Zürich, CHE-228.841.674, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietz, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1005013310, Registre du commerce Zurich, (20)
Architecture Land Initiative, société coopérative, in Zürich, CHE-228.841.674, Zwinglistrasse 6a, 8004 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2020.
Weitere Adressen:
Rue Pré-du-Marché 28, 1004 Lausanne.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe, die Unterstützung ihrer Mitglieder bei der kollektiven Ausarbeitung und Ausführung von Projekten mit einer politischen Dimension;
in Architektur, Landschaft und öffentlichem Raum. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Anteilscheine:
CHF 3'333.00, CHF 333.00 oder CHF 3.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 19.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dupuis, Aurélie, von Genève, in Genève, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrämli, Andreas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
den Hartog, Alexa Penelope, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietz, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mignon, Agathe Claire Estelle, französische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Negueruela del Castillo, Dario, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6544478, Registre du commerce Zurich, (20)
UNDEND Architektur AG, in Zürich, CH-020.3.029.347-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 29, Publ. 5435640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietz, Dieter, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Raffael, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meili, Christian Peter, von Embrach und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Vischer, Dieter Wendelin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].