Renseignements sur Urs Dietrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Dietrich
Dernières notifications FOSC pour Urs Dietrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004453782, Registre du commerce Berne, (36)
Fibranne Consulting AG, in Ostermundigen, CHE-112.498.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053537).
Firma neu:
Fibranne Consulting AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Fibranne Consulting SA en liquidation) (Fibranne Consulting Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Urs, von Huttwil, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Gisbert Franz, von Ittigen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahner, August, von Schänis, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikles, Alexandre, von Jens, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2373009, Registre du commerce Berne, (36)
Difosa Consulting GmbH, in Belp, CHE-102.298.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184113).
Statutenänderung:
07.09.2015.
Firma neu:
Thales Treuhand und Revision GmbH.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen einer Treuhandunternehmung sowie Liegenschaftsverwaltung, insbesondere auf den Gebieten der Revision, Buchführung, allgemeinen Unternehmungs- und Steuerberatung. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Urs, von Huttwil, in Belp, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Dietrich, Guy, von Huttwil, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2184113, Registre du commerce Berne, (36)
Difosa Consulting GmbH, in Belp, CHE-102.298.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2006, S. 2, Publ. 3205718).
Statutenänderung:
20.05.2015. Gemäss Erklärung vom 20.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietreu AG, in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Guy, von Huttwil, in Belp, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Dietrich, Urs, von Huttwil, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].