Renseignements sur Simon Dietrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Simon Dietrich
Participations
Dernières notifications FOSC pour Simon Dietrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005656154, Registre du commerce Berne, (36)
Förderverein Transfair, in Thun, CHE-108.675.952, Verein (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339958).
Name neu:
Förderverein Transfair in Liq.. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butzke, Ingo, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Madeleine, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berchtold, Alfred, von Stalden (VS), in Thierachern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näpflin, Philipp, von Emmetten, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Hans Heinrich, von Menziken, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietrich, Simon, von Köniz, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Hans Peter, von Worb, in Thun, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lengen, André Peter, von Embd, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4063351, Registre du commerce Berne, (36)
Förderverein TRANSfair, in Thun, CHE-108.675.952, Verein (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2375415).
Domizil neu:
Im Schoren 23, 3645 Gwatt (Thun).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Heinrich, von Thun und Wangen an der Aare, in Thun, Mittglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lunghi, Ruth, von Bauma, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dummermuth, Martin, von Schlosswil, in Gunten (Sigriswil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Daniela, von Buchholterberg, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüthi, Marcel, von Lauperswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Rolf, von Krauchthal, in Thun, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lengen, André Peter, von Embd, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Hans, von Schüpfen, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hübscher, Tanja, von Thayngen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näpflin, Philipp, von Emmetten, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Hans Heinrich, von Menziken, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Benjamin, von Goms, in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Blitzingen, in Heimberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietrich, Simon, von Köniz, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urban, Claudia Eva, von Thun, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1003519, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung TRANSfair, in Thun, CH-036.7.045.488-8, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6597150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lunghi, Ruth, von Bauma, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fahrni, Daniela, von Buchholterberg, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Sabine, von Unterbäch und Raron, in Thierachern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Heinrich, von Wangen an der Aare und Thun, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lengen, André, von Embd, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Daniel Willy, von Niederbipp, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bern];
Dietrich, Simon, von Köniz, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urban, Claudia, von Thun, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.