Renseignements sur Remo Diethelm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Remo Diethelm
Dernières notifications FOSC pour Remo Diethelm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005621761, Registre du commerce Berne, (36)
Diethelm & Erb GmbH, in Zollikofen, CHE-453.127.279, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Adrian, von Röthenbach im Emmental, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Sima, von Bern, in Zollikofen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Diethelm, Remo, von Weinfelden, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005447478, Registre du commerce Berne, (36)
Diethelm & Erb GmbH, in Zollikofen, CHE-453.127.279, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045219).
Domizil neu:
Hessweg 5, 3052 Zollikofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Sima, von Bern, in Zollikofen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Erb, Adrian, von Röthenbach im Emmental, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Diethelm, Remo, von Weinfelden, in Zollikofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005045219, Registre du commerce Berne, (36)
Diethelm & Erb GmbH, in Zollikofen, CHE-453.127.279, Schützenstrasse 9, 3052 Zollikofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Reinigungsfirma mit allen damit verwandten Branchen und Dienstleistungen wie Liegenschaftsservice, Unterhaltsarbeiten, Räumungen, Entsorgungen, Demontagearbeiten, Liegenschafts- Hauswartungs- und Haustechnikdienste, sowie Handel mit Waren aller Art im Bereich Reinigung und Unterhalt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 26.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Diethelm, Sima, von Bern, in Zollikofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Diethelm, Remo, von Weinfelden, in Zollikofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Erb, Adrian, von Röthenbach im Emmental, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.