Renseignements sur Dietger Dickmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dietger Dickmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005808030, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Zürich, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dickmann, Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mangiaracina Arn, Antonina, von Au (SG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sigrist, Karin, von Horw, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005526736, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Uitikon, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295278).
Statutenänderung:
14.07.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Fuchsiastrasse 10, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Marcel, von Grabs, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Numéro de publication: 3636243, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Uitikon, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Marcel, von Grabs, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].