Renseignements sur Wilhelm Hans Jürg Dick
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wilhelm Hans Jürg Dick
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005732366, Registre du commerce Schwyz, (130)
WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Teufen (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004865202, Registre du commerce Zurich, (20)
Rewi Immobilien AG, in Geroldswil, CHE-116.256.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm Hans Jürg, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004562273, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Sidwald, in Nesslau, CHE-440.171.615, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369503).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Sidwald in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Wilhelm, genannt Willi, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].