Renseignements sur Rewi Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rewi Immobilien AG
- Rewi Immobilien AG à Geroldswil est une Société anonyme du domaine «Bâtiments général». Rewi Immobilien AG est actif.
- Rewi Immobilien AG a 2 personnes à la direction.
- Le 28.04.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Rewi Immobilien AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-116.256.801.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: A & L Immomanagement GmbH, GastroPoint Suisse GmbH, KILLER AG Security Solutions.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.11.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Geroldswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.035.869-1
IDE/TVA
CHE-116.256.801
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Organisation und Ausführung von Bauten, Umbauten und Renovationsarbeiten jeglicher Art; kann als Generalunternehmerin im Bausektor tätig sein, Neubauprojekte planen und ausführen, Liegenschaften und Grundstücke kaufen, entwickeln, verkaufen, vermitteln und verwalten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann sich in der Schweiz und im Ausland an Firmen beteiligen und solche erwerben, sowie sich auch mit anderen Unternehmen zusammenschliessen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rewi Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005162066, Registre du commerce Zurich, (20)
Rewi Immobilien AG, in Geroldswil, CHE-116.256.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Ulrich Robert, von Zürich, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Andres, Patrick, von Aarwangen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005134144, Registre du commerce Zurich, (20)
Rewi Immobilien AG, in Geroldswil, CHE-116.256.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maître, Gaston, von Clos du Doubs, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005033024, Registre du commerce Zurich, (20)
Rewi Immobilien AG, in Geroldswil, CHE-116.256.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arman, Billy, indonesischer Staatsangehöriger, in Jakarta (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Ulrich Robert Ernst;
Purnama, Denny, indonesischer Staatsangehöriger, in Jakarta (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Ulrich Robert Ernst.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.