Renseignements sur Andrea Dicht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Dicht
Numéro de publication: 981747, Registre du commerce Valais, (621)
PRH Personnalité et relations humaines (Suisse), précédemment à Sion, CH-626.6.001.223-5, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554094).
Statuts originaires:
10.08.1983.
Modification des statuts:
05.06.2013.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
c/o Marie-Jeanne Moix, Rue des Prés de la Scie 2, 1920 Martigny.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: Responsabilité.
prestations supplémentaires:
Aucune responsabilité des membres].
Inscription ou modification de personne(s):
Dicht, Andrea, de Lichtensteig, à Fribourg, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Villars-sur-Glâne].
Numéro de publication: 5985082, Registre du commerce Valais, (626)
PRH Personnalité et relations humaines (Suisse), à Sion, CH-626.6.001.223-5, association (No. FOSC 189 du 30.09.2008, p. 18, Publ. 4671342).
Inscription ou modification de personne(s):
Dicht, Andrea, de Lichtensteig, à Villars-sur-Glâne, membre, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature individuelle];
Uyttersprot, Magda Marcelline, citoyenne belge, à Antwerpen (BE), présidente, avec signature individuelle [précédemment: membre avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 4671342, Registre du commerce Valais
PRH Personnalité et relations humaines (Suisse), à Sion, CH-626.6.001.223-5, association (FOSC no 6 du 10.01.2005, p. 17, publ. 2633762).
Personnes et signatures radiées:
Wilhelm, Luc, de Delémont, à Lausanne, président, avec signature individuelle;
Anderrüthi, Ancilla, de Schwyz, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Weber, Catherine, citoyenne française, à Fribourg, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Dicht, Andrea, de Lichtensteig, à Villars-sur-Glâne, présidente , avec signature individuelle;
Moix, Marie-Jeanne, de Saint-Martin VS, à Martigny, membre, avec signature collective à deux;
Uyttersprot, Magda Marcelline, citoyenne belge, à Antwerpen (BE), membre, avec signature collective à deux.