Renseignements sur Roman Derungs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roman Derungs
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roman Derungs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005550619, Registre du commerce Grisons
Auto Derungs AG, in Ilanz/Glion, CHE-102.097.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Roman, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Suraua, in Schluein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3573215, Registre du commerce Grisons, (350)
Auto Chur-Süd AG, in Chur, CHE-112.132.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6713076).
Firma neu:
Auto Chur-Süd AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Roman, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua, in Schluein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Marco, von Chur, in Chur, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boner, Roman, von Pontresina, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Pontresina und Saas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fässler, Joseph, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köstli, Kurt, von Homburg, in Bottighofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Unold, Nino, von Landquart, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Mastrils, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KS Treuhand AG (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: KS Treuhand AG (CH-320.3.019.294-8)].
Numéro de publication: 2483921, Registre du commerce Grisons, (350)
Motcar AG, in Ilanz/Glion, CHE-103.089.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 12, Publ. 5941730).
Statutenänderung:
22.10.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder per E-Mail zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Alfred, von Lumnezia, in Ilanz (Ilanz/Glion), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Camuns, in Ilanz];
Derungs, Roman, von Lumnezia, in Schluein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua].