Renseignements sur Robert Derungs-Badrutt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Derungs-Badrutt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005128652, Registre du commerce Grisons
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Lumnezia, in Lumnezia, CHE-108.837.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4029457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Kurt, von Innertkirchen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs-Badrutt, Robert, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar;
TRM, Treuhand Reto Müller, Eidg. dipl. Treuhandexperte (CHE-108.391.319), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Ursin, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident + Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Claudio, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand-kanzlei Müller & Partner AG (CHE-222.660.832), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3358409, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Val Lumnezia, in Lumnezia, CHE-108.837.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1271537).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Firma neu:
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Lumnezia.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Societad cooperativa Scola svizra da skis e snowboard Lumnezia).
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe, in Verbindung mit Behörden, mit SWISS SNOWSPORTS und Dritten, den Schneesport zu fördern sowie die wirtschaftlichen Interessen ihrer Genossenschafterinnen und Genossenschafter mittels geeigneter Massnahmen wahrzunehmen und zu fördern. Sie betreibt die Schweizer Ski- und Snowboardschule Lumnezia in der bestehenden bewährten Form und gewährleistet deren zukunftsorientierte und wirtschaftliche sowie kreative Entwicklung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs-Badrutt, Robert, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar;
Camenisch, Cleto, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Verwalter.
Numéro de publication: 1271537, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Val Lumnezia, in Lumnezia, CHE-108.837.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 11, Publ. 5004322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff-Cantieni, Alfred, von Degen, in Chur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Edmund, von Degen, in Degen, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägeli, Kurt, von Innertkirchen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs-Badrutt, Robert, von Lumnezia, in Uors (Lumnezia), Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua, in Suraua, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Camenisch, Cleto, von Ilanz/Glion, in Duvin (Ilanz/Glion), Kassier und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TNC Treuhand Norbert Cavegn AG (CHE-450.125.309), in Vella (Lumnezia), Revisionsstelle [bisher: TNC Treuhand Norbert Cavegn AG, in Vella (CH-350.9.000.740-2)].