Renseignements sur Glieci Dermont
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Glieci Dermont
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005300545, Registre du commerce Valais, (600)
BACO AG Steffisburg, bisher in Steffisburg, CHE-101.647.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083140).
Statutenänderung:
24.08.2021.
Firma neu:
BACO AG.
Sitz neu:
Salgesch.
Domizil neu:
Gemmistrasse 45, 3970 Salgesch.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Route de Bellevue 7, 1029 Villars-Ste-Croix].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Fabrikation, der Verkauf, Handel und Unterhalt von Seilbahnen und Maschinen verschiedener Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen und Einladungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Post oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.] [gestrichen: Mitteilungen an Aktionäre: schriftlich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dermont, Glieci, von Ilanz/Glion, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berni, Walter, von Vals, in Meiringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
NAVICA Revisions AG (CHE-103.651.341), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felli, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schibli, Patrick, von Genève, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Genf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
adminpartners AG (adminpartners SA) (adminpartners Ltd) (CHE-111.693.867), in Zürich, Revisionsstelle;
Poitux, Marc Lucien Henri, französischer Staatsangehöriger, in Coublevie (FR), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005083140, Registre du commerce Berne, (36)
BACO AG Steffisburg, in Steffisburg, CHE-101.647.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315659).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 08.01.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 300'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Högg Liftsysteme AG, in Wattwil (CHE-106.066.937).
Gegenleistung:
CHF 1'500'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouvier, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Grenoble (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dermont, Glieci, von Ilanz/Glion, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rueun, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Felli, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Souchal, Jean, französischer Staatsangehöriger, in Grenoble (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].