Renseignements sur Claus-Michael Denk
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claus-Michael Denk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2789193, Registre du commerce Berne, (36)
VON BREMEN & ASSOCIATES Sàrl, bisher in Bussy-Chardonney, CHE-112.003.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 19.12.2013, Publ. 7225834).
Statutenänderung:
04.03.2016.
Firma neu:
ADePhine GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o FIDURIA AG, Zieglerstrasse 43b, 3007 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Mitteln zur Reinigung von Wasser, insbesondere nuklear belasteter Stoffe und deren Entsorgung. Die Gesellschaft berät Unternehmen bei der Aufbereitung von Wasser als auch den damit in Beziehung stehenden medizinischen Problemen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.[bisher: Selon déclaration du 15 juillet 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Infolge Sitzverlegung erfolgen die Eintragungen neu in Deutscher Sprache.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giusti, Saverio, deutscher Staatsangehöriger, in Lausanne, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Bremen, Konrade, deutsche Staatsangehörige und italienische Staatsangehörige, in Bussy-Chardonney, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Denk, Claus-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bag Homburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1137703, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Hochgebirgsklinik Davos, in Davos, CH-350.7.000.280-5, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, Publ. 1108575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russi, Prof. Dr. Erich, von Andermatt, in Winterberg ZH (Lindau), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohnmacht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bode, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dierkesmann, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heberlein, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Eutin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schülen, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ohnmacht, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Denk, Dr. Claus-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg v.d.Höhe (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhart, Dr. Hans, von Winterthur, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Josef, von Olten, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallmann, Peter, von Mettmenstetten, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 931615, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Hochgebirgsklinik Davos, in Davos, CH-350.7.000.280-5, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852882).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohnmacht, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Lahr (D), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Denk, Dr. Claus-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg v.d.Höhe (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Denk, Claus-Michael, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Reinhart, Dr. Hans, von Winterthur, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reinhart, Hans Walter, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].