Renseignements sur Nadine Degen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nadine Degen
Dernières notifications FOSC pour Nadine Degen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005279258, Registre du commerce Grisons
Verein Schweizer Regionalprodukte, in Chur, CHE-308.470.173, Verein (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, S.0, Publ. 2816557).
Statutenänderung:
25.03.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domeniconi, Elisa, von Capriasca, in Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen, Nadine, von Buckten, in Wabern (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martini, Francesca, von Cevio, in Ormont-Dessus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönthal, Yvonne, von Lützelflüh, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Maria, von Pfäfers, in Trimmis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur].
Numéro de publication: HR02-1004950989, Registre du commerce Berne, (36)
Brauerei WABRÄU GmbH, in Köniz, CHE-213.834.398, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2574831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Andreas, von Trub, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wittwer, Yvonne, von Ochlenberg und Trub, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Andreas, von Simplon, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Köniz];
Degen, Nadine, von Buckten, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Ernst, Raphael, von Holziken, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern];
Wittwer, Christoph, von Trub, in Darmstadt (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Spiegel b. Bern (Köniz)];
Schär, Eva, von Dürrenroth, in Wabern (Köniz), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2816557, Registre du commerce Grisons, (350)
Verein Schweizer Regionalprodukte, in Chur, CHE-308.470.173, Distelweg 4, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2015.
Zweck:
Der Verein bündelt die Kräfte der überregionalen Organisationen mit folgendem Zweck: Nationale Führerschaft zum Thema Regionalprodukte insbesondere durch a. die Trägerschaft der nationalen Richtlinien für Regionalmarken und der mitgeltenden Dokumente, b. die Trägerschaft der nationalen Marke für Regionalprodukte und c. die Vertretung der Interessen der Regionalprodukte gegenüber Kantonen, Bund, dem Handel und anderen bäuerlichen Organisationen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beiträge von Regionalmarkeninhabern, die nicht durch die Mitglieder repräsentiert sind, Projektbezogene Beiträge, Entschädigungen für Dienstleistungen, Gönnerbeiträge und Schenkungen, Vermögenserträge, Weitere Beiträge.
Eingetragene Personen:
Said Bucher, Jasmine, von Rottenschwil, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeniconi, Elisa, von Capriasca, in Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Urs, von St. Gallen, in Grabs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen, Nadine, von Buckten, in Wabern (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Maria, von Pfäfers, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.