Renseignements sur Christian Markus Degen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Markus Degen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004638794, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
DEGEN GALLERY GmbH, in Basel, CHE-294.515.927, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grämiger, Pascal, von Kirchberg SG, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
eFirst Consulting GmbH (CHE-424.305.604), in Kilchberg ZH, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Christian Markus, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3806113, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
DEGEN GALLERY GmbH, in Basel, CHE-294.515.927, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Christian Markus, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Degen-Ott, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2132045, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Prime Swiss Medic GmbH, bisher in Wollerau, CHE-294.515.927, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1225845).
Gründungsstatuten:
04.12.2013.
Statutenänderung:
16.04.2015.
Firma neu:
DEGEN GALLERY GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DEGEN GALLERY S.à r.l.) (DEGEN GALLERY LLC).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Gellertstr. 34, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kunstgalerie, den Handel mit und Vermittlung von Kunstwerken aller Art für eigene oder fremde Rechnung sowie die Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder andere Unternehmungen erwerben und alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiber, Stefan Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
mivi AG (CHE-115.843.781), in Wollerau, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Christian Markus, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grämiger, Pascal, von Kirchberg SG, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
eFirst Consulting GmbH (CHE-424.305.604), in Kilchberg ZH, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.