Renseignements sur Thomas Deck
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Deck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005256352, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung PontAs Schweiz, in Thun, CHE-302.088.332, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2020, Publ. 1004900481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollegger, Gian Andrea, von Vaz/Obervaz, in Chur, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, Thomas, von Schwyz, in Goldach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschach, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004900481, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung PontAs Schweiz, in Thun, CHE-302.088.332, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, Thomas, von Schwyz, in Rorschach, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kollegger, Gian Andrea, von Vaz/Obervaz, in Chur, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heimann, Susanne, von Schwarzenburg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004602157, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Treppenhaus (TH), in Rorschach, CHE-492.813.846, Kirchstrasse 3, 9400 Rorschach, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.07.2011. 15.12.2017.
Zweck:
Der Verein Treppenhaus (TH) bezweckt die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und den Betrieb eines Café- und Barbetriebs in 9400 Rorschach. Der Verein ist nicht gewinnstrebig.
Mittel:
Mittel: Überschüsse der Betriebsrechnung, allfällige Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse.
Eingetragene Personen:
Baumann, Samuel, von Altstätten, in Rorschach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deck, Thomas, von Schwyz, in Rorschach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hangartner, Rafael, von Altstätten, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häne, David, von Kirchberg (SG), in Rorschach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.